摘要: ??中国经济周刊-经济网讯 据水利部官网2月1日消息,日前,中共中央决定:李国英同志任水利部党组书记,鄂竟平同志不再担任水利部党组书记。
据公开资料显示,李国英,1963年12月生,河南...
??中国经济周刊-经济网讯 据水利部官网2月1日消息,日前,中共中央决定:李国英同志任水利部党组书记,鄂竟平同志不再担任水利部党组书记。
据公开资料显示,李国英,1963年12月生,河南禹州人,1984年7月参加工作,1988年8月加入中国共产党,在职研究生学历,理学博士学位,教授级高级工程师。
他1984年从华北水利水电学院水利水电工程建筑专业毕业后,进入水利部黄河水利委员会任技术员,自此在水利系统工作超过30年。曾任利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划一处处长、水利部总工程师助理、水利部总工程师等职。
1999年,李国英首次赴任地方,任黑龙江省水利厅厅长、党组书记,两年后于2001年5月,年仅38岁的李国英重返水利部,升任黄河水利委员会主任、党组书记,晋升副部长级。2011年3月,任水利部副部长、党组成员。
2015年7月,李国英来到安徽省工作,任省委副书记,2016年9月任代省长,2017年1月任省长,至此番卸任。
据《安徽新闻联播》消息,1月30日下午,中国人民政治协商会议第十二届安徽省委员会第四次会议闭幕。王清宪以安徽省委副书记、省人民政府党组书记身份出席闭幕会并在主席台就座。此信息显示王清宪已任安徽省政府党组书记。
2月1日下午,安徽省第十三届人民代表大会第四次会议举行第三次全体会议。会议选举王清宪为安徽省人民政府省长。
此前,王清宪为山东省委常委、青岛市委书记。
李国英简历
李国英,男,汉族,1963年12月生,河南禹州人,198
4年7月参加工作,1988年8月加入中国共产党,在职研究生学历,理学博士学位,教授级高级工程师。现任水利部党组书记
1980年8月至1984年7月在华北水利水电学院水利水电工程建筑系水利水电工程建筑专业学习,毕业后任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划处规划一室技术员;
1987年3月起任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划处规划一室副主任、综合规划室主任;
1991年5月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划一处副处长;
1992年8月任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院规划一处处长;
1994年5月任水利部总工程师助理;
1995年5月任水利部副总工程师;
1995年10月任水利部副总工程师兼黄河小浪底水利枢纽建设管理局副局长、党委委员;
1997年5月任水利部黄河水利委员会副主任、党组成员兼黄河小浪底水利枢纽建设管理局副局长、党委委员;
1998年9月任水利部总工程
师;
1999年5月任黑龙江省水利厅党组书记(1996年9月至1999年7月参加中央党校一年制中青年干部培训班学习,并继续参加中央党校研究生部哲学专业学习);
1999年8月任黑龙江省水利厅厅长、党组书记;
2001年5月任黄河水利委员会主任、党组书记(副部长级)(其间:2007年9月至2011年1月参加东北师范大学城市与环境科学学院环境科学专业在职研究生学习,获理学博士学位);
2011年3月任水利部副部长、党组成员;
2015年7月任安徽省委副书记;
2015年8月任省委副书记,省委党校校长(兼);
2016年8月任省委副书记,省政府党组书记,省委党校校长(兼);
2016年9月任省委副书记,省政府副省长、代理省长、党组书记,省委党校校长(兼);
2016年11月任省委副书记,省政府副省长、代理省长、党组书记;
2017年1月任省委副书记,省政府省长、党组书记;
2021年1月任水利部党组书记。
中共十六大、十七大、十八大、十九大代表。中共十八届中央候补委员,十九届中央委员。十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。
本文地址:
/peixun/16683.html
版权声明:除特别声明外,德林博客的一切文章或资源都是本站原创,转载时请注明出处和链接。