摘要: ??于立新当选呼伦贝尔市市长
1月10日,在呼伦贝尔市第四届人民代表大会第一次会议举行的第四次全体会议上,于立新当选为呼伦贝尔市市长。(记者 李新军)
孟宪东当选赤峰市市长...
??于立新当选呼伦贝尔市市长
1月10日,在呼伦贝尔市第四届人民代表大会第一次会议举行的第四次全体会议上,于立新当选为呼伦贝尔市市长。(记者 李新军)
孟宪东当选赤峰市市长
1月10日,在赤峰市第七届人民代表大会第一次会议上,孟宪东当选为赤峰市市长。(记者 徐永升)
赵江涛,男,蒙古族,1962年9月生,内蒙古科右中旗人,研究生学历,公共管理硕士,1984年7月入党,1984年8月参加工作。
1980.09—1984.08 哲里木畜牧学院兽医系兽医专业学习
1984.08—1987.08 乌海市兽医站化验室主任
1987.08—1991.08 乌海市委组织部组织科科员
1991.08—1991.10 乌海市委组织部正科级组织员
1991.10—1993.12 乌海市团委副书记
1993.12—1995.08 乌海市海南区政府副区长
1995.08—1999.04 乌海市海南区委副书记(1995.05—1995.11挂职任山东省青岛市市南区政府区长助理)
1999.04—2001.09 乌海市海南区委书记
2001.0
9—2006.09 乌海市委常委、宣传部部长(其间:2003.08—2005.12内蒙古党校研究生班经济管理专业在职学习)
2006.09—2010.09 包头市委常委、纪委书记(其间:2007.04—2007.07内蒙古中青年领导干部赴美国密苏里大学公共管理培训班学习;2009.03—2009.09挂职任中纪委、监察部执法监察室副主任)
2010.09—2012.02 呼和浩特市委常委,政府副市长、党组副书记(2009.10—2011.07内蒙古大学公共管理学院公共管理专业学习)
2012.02—2012.05 呼和浩特市委副书记、政法委书记,政府副市长
2012.05—2014.04 呼和浩特市委副书记、政法委书记
2014.04—2017.06 内蒙古自治区人民防空办公室主任、党组书记
2017.06—2018.01 包头市委副书记,政府代市长、党组书记
2018.01— 包头市委副书记,政府市长、党组书记
于立新,男,蒙古族,1965年11月生,内蒙古赤峰人,大学文化程度,高级工程师,高级政工师,1992年6月入党,1987年7月参加工作,现任呼伦贝尔市委副书记、市人民政府市长、党组书记。
1983.09--1987.07 内蒙古工学院机械制造工艺与设备专业学习
1987.07--1994.04 内蒙古电力勘测设计院机务室技术人员
1994.04--1994.12 内蒙古电力勘测设计院团委书记、青工科科长
1994.12--1997.10 内蒙古电力总公司(内蒙古电业管理局)青工处副处长、团委书记
1997.10--1999.10 呼和浩特供电局党委书记(其间:1998.09--1999.01国家电力公司党校学习)
1999.10--2001.05 呼和浩特供电局党委书记、副局长
2001.05--2005.03 内蒙古超高压供电局局长、党委委员
2005.03--2006.12 内蒙古超高压供电局局长、党委副书记
2006-12--2013.05 内蒙古电力(集团)有限责任公司党委委员、副总经理(其间:2008.03--2008.09挂职任国家电网公司农电工作部副主任;
2010.03--2011.01中央党校中青年干部培训班学习)
2013.05--2013.08 内蒙古电力(集团)有限责任公司总经理(正厅级)
2013.08--2015.05 内蒙古电力(集团)有限责任公司总经理(正厅级)、党委副书记、董事
2015.05--2016.02 内蒙古自治区呼和浩特市委副书记、政法委书记(正厅级)
2016.02--2016.03 内蒙古自治区呼伦贝尔市委副书记、市政府市长提名人选
2016.03-- 2017.02 内蒙古自治区呼伦贝尔市委副书记、市政府代市长、党组书记
2017.02-- 至今 内蒙古自治区呼伦贝尔市委副书记、市政府市长、党组书记。
孟宪东,男,汉族,1965年2月出生于内蒙古敖汉旗。大学学历,1988年7月参加工作,1988年1月入党。现任中共赤峰市委员会副书记,政府党组书记、市长。
1983.09-1988.07 内蒙古农牧学院兽医系兽医专业学习;
1988.07-1996.05 内蒙古农牧学院科研处干部;
1996.05-1998.12 内蒙古自治区政府办公厅秘书处、督查室主任科员;
1998.12-2000.05 内蒙古自治区政府办公厅秘书处副处长;
2000.04-2002.03 内蒙古自治区人民政府办公厅助理调研员(专职秘书);
2002.03-2006.05 内蒙古自治区人民政府办公厅调研员(专职秘书);
2006.05-2006.09 内蒙古自治区财政厅办公室主任;
2006.09-2008.04 内蒙古自治区锡林郭勒盟副盟长;
2008.04-2011.08 内蒙古自治区二连浩特市委副书记、市长(其间:2009.03-2010.01在中央党校第9期中青年干部培训班学习)
(2005.03-2008.07在内蒙古农业大学经济管理学院农业推广专业学习,2008.07获农业推广硕士);
2011.08-2014.10 内蒙古自治区锡林郭勒盟盟委委员,二连浩特市委书记,内蒙古自治区党委候补委员;
2014.10-2015.01 内蒙古自治区通辽市委副书记、政法委书记;
2015.01-2016.02 内蒙古自治区通辽市委副书记;
2016.02-2016.03 中共赤峰市委员会副书记、提名市政府市长人选;
2016.03-今 现职。
本文地址:
/paiming/8849.html
版权声明:除特别声明外,德林博客的一切文章或资源都是本站原创,转载时请注明出处和链接。